1993年7月毕业于山东建筑工程学院建筑系;
1993年7月~1994年7月在同济大学建筑设计研究院深圳分院工作;
1997年4月毕业于同济大学建筑系建筑技术科学专业;
1997年4月起就职于上海交通大学建工学院(现船建学院); 其中:
2001年起《时代建筑》兼职编辑
2002年7月~2011年10月先后任上海交通大学建工学院/船建学院分党委副书记
2010年2月~2011年2月荷兰代尔夫特技术大学(TU Delft)建筑学院访问学者
研究方向
1. 建筑基础教学
2. 公共建筑设计研究
3...
微信扫码登录,查看完整内容