教育经历:
2004年9月~2006年9月 香港大学建筑学院,建筑遗产保护,理学硕士
2002年1月~2002年12月 瑞士联邦理工大学建筑系,研究生
2000年4月~2000年9月 瑞士联邦理工大学建筑系,访问学者
1991年9月~1996年7月 东南大学建筑系,本科,建筑学学士
工作经历:
2020年10月~12月 中建中国设计集团城乡可持续发展研究院建筑名人工作室所长
2021年7月~至今 香港大学建筑学院荣誉副教授
2015年1月~至今 剑川县沙溪源乡村合作中心理事长
2014年9月~2015年8月 香...
微信扫码登录,查看完整内容